Dogfen lywodraethu CATALYST HOUSING CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1113922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/01/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/08/0014 as amended on 20 Sep 2018 as amended on 26 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS (WITHOUT DISTINCTION OF SEX AGE POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS OR RACE NATIONALITY OR COLOUR) WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES AND IN NEED OF ASSISTANCE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.