Hanes ariannol WALTON FIRS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1113830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £598.45k | £555.76k | £390.55k | £458.83k | £635.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £363.43k | £419.17k | £330.06k | £403.28k | £552.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £122.80k | N/A | £84.53k | £35.80k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £303.03k | £205.61k | N/A | N/A | £66.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.96k | £44.01k | N/A | N/A | £41.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £245.46k | £306.15k | N/A | N/A | £528.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | £46 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £116.05k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £350.39k | £407.00k | N/A | N/A | £541.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £10.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.24k | £71.57k | N/A | N/A | £48.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £13.05k | £12.16k | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.