ymddiriedolwyr BORDERLAND VOICES
Rhif yr elusen: 1114338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Pauline Elkes | Cadeirydd | 14 October 2019 |
|
|||||
Victoria Johnson | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Lyn Swindlehurst | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Matthew Charles James Swindlehurst | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
William Taylor | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Mark Johnson | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
NICOLA REECE | Ymddiriedolwr | 14 December 2011 |
|
|||||
ROBERT FOSTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOAN CLAYTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr BARBARA CHARLOTTE AGNES BELLABY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.