ymddiriedolwyr HOME-START BANBURY & CHIPPING NORTON
Rhif yr elusen: 1114860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHLOE WOODHEAD | Cadeirydd | 27 November 2017 |
|
|||||
NICHOLAS CASE | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
John Karslake | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Laura Sharpe | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Amanjit Dhillon | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
PETE WELPLY | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
ANNE WATERS | Ymddiriedolwr | 02 October 2012 |
|
|
||||
JOSEPHINE MARY GRAVES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DOUGLAS KEIR | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.