ymddiriedolwyr COMMUNITY TRANSPORT HELPLINE LIMITED
Rhif yr elusen: 1114846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trudi Elliott | Cadeirydd | 11 March 2020 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Beadsworth | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Christopher Leslie Perry | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
John Patrick Cadwallader | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|||||
Catherine Foster | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||
Barbara Sloan | Ymddiriedolwr | 10 May 2020 |
|
|
||||
Jonathan Charles Crellin | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
ROBERT HENRY SMITH | Ymddiriedolwr | 15 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.