Hanes ariannol THE SMILE TRAIN UK
Rhif yr elusen: 1114748
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.29m | £7.91m | £8.91m | £10.34m | £11.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.30m | £7.31m | £9.02m | £11.30m | £10.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.27m | £7.88m | £8.91m | £10.33m | £11.13m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.00k | £25.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £374 | £662 | £33 | £3.02k | £3.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.58m | £2.80m | £1.90m | £3.31m | £2.74m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.92m | £4.21m | £5.66m | £6.96m | £4.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.38m | £3.10m | £3.36m | £4.34m | £5.76m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £415.82k | £506.86k | £463.65k | £462.41k | £509.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.50m | £3.70m | £5.20m | £6.50m | £4.10m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.