ymddiriedolwyr THE SMILE TRAIN UK
Rhif yr elusen: 1114748
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Andrew Wood-Williams | Cadeirydd | 27 April 2022 |
|
|||||
Kristina Catherine Spindler | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Matthew Stephen Wenham | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
SARAH DRANSFIELD | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Tatiana Poliakova | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
Roy Evan Reichbach | Ymddiriedolwr | 19 August 2014 |
|
|
||||
Susannah Schaefer | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||
EDOARDO MONOPOLI | Ymddiriedolwr | 14 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.