Hanes ariannol JOHN EASTWOOD HOSPICE TRUST
Rhif yr elusen: 1117576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £518.95k | £688.43k | £1.02m | £1.05m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £524.72k | £499.39k | £622.25k | £569.49k | £657.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £54.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £320.70k | £445.27k | £880.59k | £632.54k | £589.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £398.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £110.35k | £156.11k | £72.07k | £339.41k | £5.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £87.90k | £87.05k | £71.67k | £78.49k | £106.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £120.69k | £0 | £648.96k | £435.76k | £379.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £416.15k | £391.92k | £496.74k | £402.94k | £464.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £108.57k | £107.48k | £125.52k | £166.55k | £193.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.10k | £0 | £496.74k | £402.94k | £6.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.56k | £0 | £28.11k | £34.28k | £36.06k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.