Hanes ariannol THE BARROW CADBURY TRUST
Rhif yr elusen: 1115476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.95m | £8.48m | £3.19m | £5.52m | £2.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.00m | £11.51m | £5.46m | £6.84m | £5.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £250.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.48m | £6.59m | £1.29m | £3.40m | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.48m | £1.89m | £1.90m | £2.12m | £1.82m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.64m | £11.09m | £5.06m | £6.45m | £5.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £367.00k | £414.00k | £402.00k | £391.00k | £394.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.00k | £46.00k | £52.00k | £68.00k | £68.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.93m | £9.43m | £3.44m | £4.08m | £3.65m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £367.00k | £414.00k | £402.00k | £391.00k | £394.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.