ymddiriedolwyr UK FRIENDS OF THE NATIONAL MUSEUM OF WOMEN IN THE ARTS
Rhif yr elusen: 1118170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN LAURA ZIMNY | Cadeirydd | 08 June 2016 |
|
|
||||
Sarah Kay Ritchie | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Maria Cristina Bell-Salter | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|||||
Laurel Anne Rafter | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Belinda de Gaudemar | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Frederique Lilliane Alexandre-Robin | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
|
||||
JANICE MARY SACHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNA BURMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BETH COLOCCI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA EARLY WHITE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.