ymddiriedolwyr MANCHESTER REFORM CONGREGATION
Rhif yr elusen: 1118957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Franks | Cadeirydd | 01 May 2022 |
|
|||||
Eric Langer | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Dr FRANCINE MORRIS | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Janet Langer | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Joyce Walkden-Goodman | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Martin Nelson | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Irene Gould | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
David Leighton | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Leona Vaile | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Roy Saatchi | Ymddiriedolwr | 23 January 2021 |
|
|||||
DANIEL SAVAGE | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|||||
Dr Harold Weinstock | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||
Mark Levy | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
LOUIS RAPAPORT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.