Hanes ariannol FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE CHARITY
Rhif yr elusen: 1119499
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £3.01m | £1.95m | £4.35m | £3.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.96m | £2.26m | £2.34m | £2.94m | £3.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £424.81k | £29.82k | £216.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £663.43k | £1.47m | £1.16m | £2.54m | £1.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.30m | £0 | £689.80k | £1.74m | £1.89m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.41m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £119.81k | £126.89k | £96.31k | £71.47k | £90.74k | |
|
Incwm - Arall | £1.50k | £1.80k | £150 | £0 | £216.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £145.09k | £620.03k | £107.52k | £1.49m | £621.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £886.33k | £1.78m | £1.12m | £1.22m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £339.18k | £475.35k | £1.23m | £1.72m | £2.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £48.82k | £94.66k | £115.37k | £108.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £936.74k | £887.24k | £954.69k | £1.07m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.48k | £0 | £0 | £0 | £17.37k | |
|
Gwariant - Arall | £736.81k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.