Hanes ariannol VOLUNTEER CENTRE BROXBOURNE AND EAST HERTS
Rhif yr elusen: 1119439
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.67k | £100.09k | £4.20k | £11.78k | £11.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.82k | £164.15k | £17.72k | £19.42k | £19.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £54.00k | £85.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.