Hanes ariannol FRIENDS R US LONDON
Rhif yr elusen: 1121746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.75k | £60.35k | £58.22k | £49.55k | £72.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.72k | £63.00k | £63.80k | £12.43k | £72.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.