Hanes ariannol THE CHERIE BLAIR FOUNDATION FOR WOMEN
Rhif yr elusen: 1125751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £1.79m | £2.02m | £2.18m | £1.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.56m | £2.82m | £1.96m | £2.10m | £2.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £537.33k | £404.74k | £598.73k | £820.31k | £773.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.35m | £1.38m | £1.42m | £1.36m | £1.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.88k | £5.29k | £266 | £57 | £629 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.21m | £2.39m | £1.57m | £1.71m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £355.34k | £431.25k | £392.15k | £396.03k | £514.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £38.17k | £16.00k | £63.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £235.63k | £508.12k | £512.83k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.