Hanes ariannol THE CHICKEN SOUP SHELTER
Rhif yr elusen: 1119905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £619.48k | £666.65k | £896.94k | £708.28k | £873.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £565.49k | £699.25k | £880.91k | £706.85k | £799.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £234.29k | £210.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £619.48k | £666.65k | £896.94k | £708.28k | £873.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £557.57k | £698.74k | £849.92k | £681.37k | £798.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £640 | £512 | £28.59k | £25.49k | £262 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.17k | £0 | £2.40k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £55.30k | £122.90k | £0 | £17.68k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £7.29k | £0 | £2.40k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.