ymddiriedolwyr EUROPEAN GUIDE DOG FEDERATION
Rhif yr elusen: 1120553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ADAMS | Cadeirydd | 20 June 2013 |
|
|||||
Serhan Kaleli | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Pamela Megahey | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Pauline Eilers | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Susanna Kovasin | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Karina Gregory | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Karine Garnier | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Dr Andrew Lamb | Ymddiriedolwr | 02 February 2015 |
|
|
||||
Darinka LECNIK-URBANCL | Ymddiriedolwr | 12 September 2014 |
|
|
||||
Sean Dilley | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|
||||
Dr IOANNA GERTSOU | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.