Hanes ariannol HAIG HOUSING TRUST
Rhif yr elusen: 1125556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.09m | £12.28m | £26.84m | £11.14m | £12.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.87m | £9.98m | £10.27m | £11.91m | £13.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £450.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £815.00k | £60.00k | £7.00k | £49.00k | £23.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £874.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.70m | £10.33m | £10.78m | £10.91m | £10.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £94.00k | £89.00k | £60.00k | £96.00k | £314.00k | |
|
Incwm - Arall | £478.00k | £1.79m | £15.99m | £89.00k | £37.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £133.00k | £0 | £0 | £24.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.73m | £9.94m | £10.22m | £11.86m | £13.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £139.00k | £40.00k | £54.00k | £48.00k | £47.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.00k | £20.00k | £26.00k | £29.00k | £31.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £21.00k | £23.00k | £23.00k | £25.00k | £30.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.