Hanes ariannol DARTFORD CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1120649
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.54k | £291.36k | £216.63k | £95.53k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.38k | £261.29k | £253.36k | £269.08k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £100.75k | £99.75k | £74.81k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.