Hanes ariannol HELP FOR HEROES
Rhif yr elusen: 1120920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.85m | £24.42m | £18.54m | £18.93m | £20.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.48m | £30.80m | £36.35m | £18.90m | £18.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £907.17k | £2.38m | £672.99k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.26m | £21.56m | £15.72m | £16.02m | £17.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.06m | £2.11m | £2.49m | £2.58m | £1.55m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £693.96k | £106.38k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £627.51k | £491.91k | £328.59k | £275.52k | £1.13m | |
|
Incwm - Arall | £215.00k | £150.00k | £0 | £50.00k | £75.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £9.04m | £6.69m | £9.50m | £10.45m | £12.49m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.07m | £22.42m | £29.56m | £11.67m | £10.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.41m | £8.39m | £6.78m | £7.23m | £8.44m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £321.30k | £201.71k | £370.36k | £299.21k | £179.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £56.49k | £2.32m | £0 | £6.54k | £11.98k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £313.59k | £314.08k | £235.51k | £278.68k | £273.01k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.