ymddiriedolwyr HELP FOR HEROES
Rhif yr elusen: 1120920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Patrick Gray Boardman | Cadeirydd | 01 August 2020 |
|
|
||||||
Emma Birchall | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||||
Nicola Townsend Fear | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||
Shirley Christine Cramer | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||||
Clive Howard Warner | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||||
Philip John Yates | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||||
Charles Hunter Donald | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||||
Charles Stuart Bell CBE | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|||||||
Caroline Elizabeth Armes Rylatt | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.