ymddiriedolwyr LUTON CULTURAL SERVICES TRUST
Rhif yr elusen: 1122964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safeer Ahmed | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||||||||
Bilal Hussain | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||||||
Joanne Elizabeth Read | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||||||
Julma Begum | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||||||||
Dr Carlota Larrea | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||||||||
SUFIAN SADIQ | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|||||||||||
Robert Smalley | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|||||||||||
Andrea Goddard Stark | Ymddiriedolwr | 15 December 1992 |
|
|
||||||||||
ANDREW STRANGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
NICK GIBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.