ymddiriedolwyr CAMBRIDGE EARLY MUSIC
Rhif yr elusen: 1127932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW WILLIAM MORRIS | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|||||
Beck Laxton | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|||||
Peter Anthony Fielder | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
JOHN CHARLES BICKLEY | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Dr Edward Arthur Wickham | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Dr Gillian Sarah Monsell | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||
Dr Peter William Cains | Ymddiriedolwr | 02 January 2018 |
|
|
||||
Dr Alan Howard | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.