Hanes ariannol IRISH CULTURAL CENTRE HAMMERSMITH LTD
Rhif yr elusen: 1122387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £365.27k | £646.59k | £484.94k | £570.37k | £801.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £459.04k | £630.80k | £450.76k | £597.27k | £778.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £440.99k | £119.14k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £23.07k | N/A | £380.57k | £12.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £321.84k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £301.67k | N/A | £181.67k | £416.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £13 | N/A | £5 | £89 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £8.13k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £630.80k | N/A | £584.35k | £778.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £4.25k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £12.92k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.