ymddiriedolwyr CHANCE TO SHINE FOUNDATION LTD
Rhif yr elusen: 1123385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Score | Cadeirydd | 12 June 2023 |
|
|
||||
Bilal Raja | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Amit Aggarwal | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|||||
David Walker | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|||||
Emma Bernstein | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Anthony Stephen Davies | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Eoin Morgan | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Sir Mark John Harford | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|||||
Dana Hegazi Abdulkarim | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Kriti Sharma | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
William Lawes | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Sophie O'Connor | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.