Hanes ariannol RFU INJURED PLAYERS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1122139
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £1.08m | £518.72k | £1.99m | £1.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.09m | £781.06k | £913.65k | £1.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £812.38k | £343.26k | £224.54k | £1.63m | £1.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £366.52k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £371.86k | £372.12k | £294.18k | £354.23k | £322.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | £856.84k | £671.01k | £780.97k | £1.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £291.78k | £228.69k | £110.05k | £132.68k | £144.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.29k | £35.01k | £9.56k | £21.25k | £159.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £192.38k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £76.14k | £0 | £59.75k | £10.28k | £9.96k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.