Hanes ariannol THE BOOK TRADE CHARITY
Rhif yr elusen: 1128129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £689.15k | £775.55k | £1.27m | £632.58k | £837.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £910.46k | £806.74k | £1.16m | £1.01m | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £172.53k | £297.68k | £843.77k | £121.16k | £198.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £89.42k | £80.30k | £0 | £53.80k | £78.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £371.30k | £376.50k | £359.99k | £450.76k | £553.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55.91k | £21.07k | £8.17k | £6.87k | £7.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £55.39k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £133 | £84.18k | £15.34k | £0 | £25.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £828.38k | £746.89k | £1.10m | £955.19k | £936.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £82.08k | £59.86k | £58.89k | £59.76k | £64.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.36k | £25.16k | £21.25k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £20.25k | £19.50k | £5.80k | £4.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.