ymddiriedolwyr THE BOOK TRADE CHARITY
Rhif yr elusen: 1128129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Nowell | Cadeirydd | 10 June 2019 |
|
|
||||
Meryl Halls | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|||||
Ian Chapman | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Jasmine Richards | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Samantha Ann Selby Smith | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Jeremy Brinton | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Kate McFarlan | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
David Neale | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
Gemma Woodward | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|||||
Emily-Jane Taylor | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
Elise Burns | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
Ann Veronica Woodhall | Ymddiriedolwr | 07 August 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.