Hanes ariannol OMF INTERNATIONAL (UK)
Rhif yr elusen: 1123973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.18m | £17.97m | £5.98m | £6.81m | £6.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.56m | £6.69m | £6.57m | £6.44m | £6.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.08m | £17.87m | £5.87m | £6.75m | £6.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.92k | £61.57k | £22.12k | £18.81k | £29.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.98k | £20.60k | £43.75k | £45.05k | £45.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.60k | £10.56k | £4.48k | £2.24k | £6.28k | |
|
Incwm - Arall | £531 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £470.37k | £1.09m | £407.79k | £1.37m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.56m | £6.69m | £6.57m | £6.43m | £6.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.29k | £4.95k | £4.35k | £4.79k | £5.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.77k | £47.92k | £57.21k | £54.73k | £63.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.