Hanes ariannol ROSA FUND
Rhif yr elusen: 1124856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03m | £155.61k | £4.48m | £2.37m | £1.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.30m | £974.68k | £2.12m | £2.67m | £2.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £781.76k | N/A | £1.91m | N/A | £33.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.02m | N/A | £4.47m | £2.34m | £308.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £7.13k | £30.43k | £1.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.19k | N/A | £806 | £192 | £7.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.26m | N/A | £2.08m | £2.61m | £2.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.28k | N/A | £40.29k | £50.62k | £114.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.02k | N/A | £27.61k | £27.88k | £62.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £2.13m | £1.74m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.