ymddiriedolwyr ROSA FUND
Rhif yr elusen: 1124856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Jane Uttley Dovey | Cadeirydd | 16 January 2018 |
|
|
||||
Memento Charinga | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Esmeralda Gambelli | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Shanta Assani | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Claudia Dickens | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Sarah Katherine Barber | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Lisa Elaine Raftery | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Sarah Catriona Pilkington Jackson | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Beverley Adella Huie | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Gillian Green | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
Kay Ali | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
SHEILA JANE MALLEY | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.