ymddiriedolwyr PEOPLE'S HEALTH TRUST
Rhif yr elusen: 1125537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER EDWARDS | Cadeirydd | 28 April 2021 |
|
|||||
Andrew Richard Bickerdike | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Ranjeet Singh Kaile | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Nicola McCallum | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Rory John MacLean | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
SHELAGH KIRKLAND | Ymddiriedolwr | 29 October 2023 |
|
|||||
Shavanah Taj | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|||||
Leandra Ebony Box | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Thomas James McIlravey | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Linda Lodge | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Prof Elizabeth Dowler | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
||||
Paul Ballantyne | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.