Hanes ariannol GIRTON COLLEGE
Rhif yr elusen: 1137541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.54m | £10.65m | £12.13m | £11.93m | £12.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.79m | £15.04m | £15.37m | £17.96m | £21.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £344.00k | £416.00k | £17.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.14m | £2.01m | £6.89m | £6.74m | £3.89m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.19m | £1.04m | £0 | £516.00k | £576.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.41m | £8.48m | £7.55m | £9.87m | £11.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £3.10m | £1.92m | £3.92m | £6.09m | £1.31m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £905.00k | £688.00k | £1.06m | £884.00k | £447.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £344.00k | £416.00k | £17.00k | £63.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.33k | £2.00k | £2.96m | £641.48k | £2.57m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.45m | £11.48m | £14.18m | £16.27m | £19.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £475.00k | £360.00k | £358.22k | £430.00k | £495.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.27k | £59.82k | £61.17k | £75.77k | £86.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £176.00k | £170.00k | £275.00k | £172.00k | £24.00k | |
|
Gwariant - Arall | £3.86m | £3.19m | £836.00k | £1.27m | £1.11m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.