Hanes ariannol THE EXAIREO TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1125402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £748.24k | £825.62k | £913.44k | £977.20k | £989.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £758.06k | £756.73k | £784.64k | £1.02m | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £23.39k | £46.05k | £6.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.60k | £52.53k | £81.92k | £68.56k | £38.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £32.83k | £748.47k | £31.43k | £34.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £680.61k | £736.09k | £0 | £798.44k | £824.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £11.03k | £4.18k | £83.05k | £78.77k | £92.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £758.06k | £756.52k | £784.64k | £875.44k | £897.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £216 | £0 | £216 | £216 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.12k | £0 | £5.40k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £148.53k | £164.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.