ymddiriedolwyr TARGET OVARIAN CANCER
Rhif yr elusen: 1125038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se Miao Angie Ma | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Jo Paice | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Saswati Saha Mitra | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Anabel Marjorie Fielding | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Miriam Jordan Keane | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Rajesh Bhogaita | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Sonya Judith Clara Branch | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Joanna Margaret Barker MBE | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.