Hanes ariannol LOW COST LIVING LIMITED
Rhif yr elusen: 1125677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.98m | £4.50m | £4.92m | £4.37m | £6.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.13m | £4.63m | £4.76m | £4.54m | £5.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £31.99k | £9.99k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £34.25k | £20.00k | £0 | £108.15k | £380.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.95m | £4.48m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £4.89m | £4.25m | £5.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £75 | £99 | £109 | £39 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £31.99k | £9.99k | £339 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.13m | £4.63m | £4.76m | £4.54m | £5.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.97k | £7.14k | £9.87k | £6.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £9.66k | £4.04k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.