Hanes ariannol BEIS YAAKOV PRIMARY SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1125487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.44m | £1.82m | £1.40m | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31m | £1.46m | £1.58m | £1.63m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.18k | £10.22k | £455.23k | £6.88k | £31.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.39m | £1.44m | £1.38m | £1.39m | £1.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £58.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £16 | £11 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £444.84k | £6.88k | £4.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.31m | £1.46m | £1.58m | £1.63m | £1.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £47.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.70k | £12.21k | £10.83k | £10.92k | £12.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.