Hanes ariannol FIGHT FOR PEACE (UK)
Rhif yr elusen: 1125324
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91m | £1.71m | £941.56k | £1.13m | £1.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £770.17k | £906.35k | £929.69k | £1.06m | £1.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £96.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.88m | £0 | £417.07k | £226.49k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.71m | £523.44k | £904.35k | £1.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.80k | £2.18k | £0 | £0 | £2.46k | |
|
Incwm - Arall | £20.70k | £0 | £1.05k | £418 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £745.30k | £774.76k | £844.66k | £972.95k | £1.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £85.03k | £89.62k | £212.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.82k | £12.39k | £12.08k | £8.51k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.