Hanes ariannol CROSSROADS MID & WEST WALES
Rhif yr elusen: 1125693
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.29m | £1.33m | £1.80m | £1.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £1.19m | £1.23m | £1.75m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.23m | £1.20m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £283.43k | £266.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £99.70k | £34.59k | £44.43k | £48.67k | £75.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.06m | £1.20m | £1.25m | £1.57m | £1.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £215 | £236 | £312 | £289 | £216 | |
|
Incwm - Arall | £67.27k | £54.51k | £42.12k | £179.37k | £79.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £1.17m | £1.21m | £1.73m | £1.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.39k | £16.32k | £20.00k | £28.37k | £29.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.