Hanes ariannol FITZWILLIAM INFORMATION SERVICES TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1125771
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £478.28k | £461.36k | £629.29k | £54.56k | £9.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £438.93k | £422.66k | £517.88k | £190.55k | £6.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £13.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £615.85k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £341.46k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £176.42k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £19.58k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.