Hanes ariannol THE MARKFIELD INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION
Rhif yr elusen: 1125851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £528.12k | £712.04k | £595.59k | £1.02m | £630.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £537.97k | £475.60k | £554.33k | £655.94k | £701.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £96.67k | £210.03k | £70.74k | £427.08k | £115.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £428.32k | £502.01k | £524.85k | £1.80k | £3.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £587.03k | £500.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £3.85k | £11.74k | |
|
Incwm - Arall | £3.14k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £537.97k | £304.27k | £554.33k | £655.94k | £701.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.35k | £0 | £4.98k | £5.40k | £7.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £171.32k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.