Hanes ariannol THE HILARY DELL COOK MEMORIAL FUND
Rhif yr elusen: 1126876
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/06/2011 | 15/06/2012 | 15/06/2013 | 15/06/2014 | 15/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.19k | £64.78k | £38.02k | £28.97k | £25.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.35k | £65.82k | £37.91k | £31.76k | £29.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.