ymddiriedolwyr ESSENTIAL CHRISTIAN
Rhif yr elusen: 1126997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN JAMES YOUNG | Cadeirydd | 16 October 2018 |
|
|||||
HUGH ANTHONY FRANCIS | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Rev Christopher Rogers | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Olivia Amartey | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Debra Green OBE | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Tania Bright | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|||||
ELAINE MARGARET DUNCAN | Ymddiriedolwr | 20 September 2012 |
|
|
||||
DAVID DORRICOTT | Ymddiriedolwr | 11 July 2008 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.