ymddiriedolwyr Child's i Foundation
Rhif yr elusen: 1126212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADELEINE GRAHAM HARDING | Cadeirydd | 18 November 2011 |
|
|||||
Katherine Alexandra Donnison McAlpine | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Frances Duncan | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Adesola Olumide Adetosoye OBE | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
SSekindi Victoria Bakulumpagi | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Debbie Elizabeth Clarke Ch MCSI | Ymddiriedolwr | 15 August 2019 |
|
|||||
Joel Kibazo | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.