Hanes ariannol THE ASCENSION TRUST
Rhif yr elusen: 1127204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £676.47k | £473.78k | £414.43k | £714.73k | £808.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £628.07k | £577.22k | £397.77k | £418.94k | £711.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £243.52k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.50k | £76.59k | N/A | £341.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £254.84k | N/A | N/A | £426.15k | £434.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £66.42k | N/A | N/A | £18.66k | £36.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £350.24k | N/A | N/A | £269.52k | £333.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £502 | N/A | N/A | £339 | £1.47k | |
|
Incwm - Arall | £4.46k | N/A | N/A | £57 | £2.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £605.12k | N/A | N/A | £342.59k | £378.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.95k | N/A | N/A | £76.35k | £74.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £3.53k | £110.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £258.31k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.