ymddiriedolwyr THE ROYAL PINNER SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1128414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Jane Smith | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||||||
Andrew John Crawford | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||||||
Elizabeth June Pool ACA | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||||||
Guy Winyard Lewis | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||||||
James Leigh Ridgway ACA | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||||||
JAMES HENRY DYE BA ATT | Ymddiriedolwr | 20 February 2012 |
|
|
||||||||
GILLIAN BROOKES BA | Ymddiriedolwr | 20 February 2012 |
|
|
||||||||
STEPHEN WILSON | Ymddiriedolwr | 20 February 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.