Hanes ariannol THE TONY LONG TRUST
Rhif yr elusen: 1128285
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.00k | £9.54k | £12.98k | £13.37k | £11.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.32k | £12.08k | £11.09k | £11.44k | £5.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.