Hanes ariannol GASP MOTOR PROJECT
Rhif yr elusen: 1128635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.84k | £164.34k | £206.99k | £327.21k | £483.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £259.35k | £148.13k | £185.90k | £247.39k | £323.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.60k | £5.06k | £9.24k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.30k | £14.95k | N/A | £1.00k | £144 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.