ymddiriedolwyr THE UROLOGY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1128683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Garthwaite | Cadeirydd | 23 January 2021 |
|
|
||||
IAN PEARCE | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|||||
Mohammed Belal | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|||||
Hilary Baker | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Juliana Taylor | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Kieran O'Flynn | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Rakesh Heer | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Michael Griggs | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Professor Alan McNeill | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Hannah Warren | Ymddiriedolwr | 23 January 2021 |
|
|
||||
Angela Daniel | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Ben Challacombe | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||
Mark Becker | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.