Hanes ariannol FRIENDS OF HELPER
Rhif yr elusen: 1129727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.72k | £37.96k | £36.66k | £36.66k | £43.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.61k | £34.39k | £39.39k | £39.13k | £42.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.